Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Terkel Olsen | 01.07.2002 | 09.10.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Funch | 14.09.2013 | 09.10.2015 | formand |
Gorm Kåre Peter Sylvest Beck | 01.01.2013 | 14.09.2013 | formand |
Terkel Olsen | 01.07.2002 | 09.10.2015 | bestyrelse |
Erik Skou Jønsson | 01.07.2002 | 09.10.2015 | bestyrelse |
Per Sabro Nielsen | 01.07.2002 | 01.01.2013 | bestyrelse |
Mogens Lundbech Rasmussen | 01.07.2002 | 26.02.2004 | formand |