Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turistvej 172, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 11, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2010-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WIBORG ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2016-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Cura Nordic ApS. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Zerion Pharma A/S. (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Zerion Pharma A/S. (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Christina Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-01 fjernes Reelle ejere: Christina Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-31 fjernes Legale ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2021-03-31 fjernes Reelle ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-05-01 fjernes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 11, 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2015-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2011-11-01 tilføjes Legale ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg, Christina Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg, Christina Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2021-04-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivningsvirksomhed inden for bioteknologi og lægemiddelindustri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-30 tilføjes Navne: WIBORG INTERNATIONAL HOLDING ApS (offentliggjort 2010-07-13)
Den 2010-06-29 fjernes Navne: WIBORG ApS (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2010-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Vedtægter: 2010-06-30 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2002-07-08)
Den 2007-12-17 tilføjes Revisor: PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2007-12-17 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-01-06)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 fjernes Revisor: STAHLFEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøge Alle 5, 2., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2004-08-04)
Den 2004-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvangen 26, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvangen 26, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-02 tilføjes Direktion: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2002-07-08)
Den 2002-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Navne: WIBORG ApS (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2002-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2002-07-02 tilføjes Revisor: STAHLFEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Stiftere: Ole Sylvester-Hvid Wiborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-14)
Den 2002-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)