Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Hovedbranche | Direktion | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2002-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: W. JOHANSEN EL ApS. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET HJ 2007 ApS. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: INDIAN IVS. (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2017-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Redcom ApS. (offentliggjort 2017-04-20)
Den 2018-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLAR TIL BOLIGSALG ApS. (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2019-08-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Geelsdalen 22, 2830 Virum (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 62, 6., 2450 København SV (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: jtr@w-el.dk (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-26 fjernes Revisor: GILFELT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Revisor: GILFELT REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-12-10 fjernes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-10 tilføjes Vedtægter: 2014-12-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 62, 6., 2450 København SV (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2014-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Auroravej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-03-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-07-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: VKST REVISION, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Auroravej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2009-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 32, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2008-12-26 tilføjes Revisor: ApS af 27-07-1984 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-26 fjernes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Revisor: Gilfelt Revision (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-01 fjernes Revisor: REVISOR-PARTNER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 32, 5. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-02-23)
Den 2004-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Statholdervej 23, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-06-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2004-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2003-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2002-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Statholdervej 23, 3. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-09 tilføjes Direktion: Johnny Timm Rohde Mow Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 tilføjes Navne: TIMM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-09-17)
Den 2002-09-08 fjernes Navne: PBH 28.098 ApS (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-09-09 tilføjes Revisor: REVISOR-PARTNER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-09 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Legale ejere: Johnny Timm Rohde Mow Rasmussen (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2002-07-01 tilføjes Navne: PBH 28.098 ApS (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-07-01 tilføjes Reelle ejere: Johnny Timm Rohde Mow Rasmussen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2002-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2002-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2002-07-01 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)