Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Binavne | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Tegningsregel | Legale ejere | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-01-05)
Den 2022-01-05 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-01-04 fjernes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-10-31 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-09-13 tilføjes Binavne: KT Projektudvikling ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-12 fjernes Binavne: Ejendomsselskabet M.P. Bruuns Gade ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udleje og drive ejendomme. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet M.P. Bruuns Gade ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-09 fjernes Navne: KT PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-09-10 tilføjes Vedtægter: 2021-09-10 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-13 tilføjes Binavne: Ejendomsselskabet M.P. Bruuns Gade ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-08-13 tilføjes Vedtægter: 2021-08-13 (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2021-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-10 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2015-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2015-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2010-02-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og bebygge grundstykke beliggende i Ebeltoft og al anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2010-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Vedtægter: 2010-02-03 (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2010-01-25 tilføjes Legale ejere: TÆKKER EUROPA A/S (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-01-25 fjernes Direktion: Søren Krarup Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2009-12-01 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 1-3, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2009-02-04)
Den 2009-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 4-6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsgade 4-6, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-05-09)
Den 2008-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 47, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 47, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Direktion: Søren Krarup Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-08-21)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: KT PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2021-09-13)
Den 2002-06-28 tilføjes Reelle ejere: Jørn Tækker (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-06-28 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Stiftere: TÆKKER EUROPA A/S, HOLDINGSELSKABET AF 29/3-2010 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-02)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)