Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyneborggade 13, 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Navne: COMAE INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Stiftere: Naim Comae (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-13 fjernes Direktion: Naim Comae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2006-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyneborggade 13, 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mollerupvej 52, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt enten selv eller via deltagelse i selskaber, at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 tilføjes Vedtægter: 2006-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Direktion: Naim Comae (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Navne: COMAE INVEST ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 fjernes Navne: COMAE INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-27 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Stiftere: Naim Comae (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-26 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mollerupvej 52, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-10-07)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: COMAE INVEST ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)