Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2003-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: PANORAMA AGENCY ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2012-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PANORAMA AGENCY ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2012-07-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PANORAMA PRODUCTION ApS. (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Panorama Academy ApS. (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Martin John Jensen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-01 fjernes Legale ejere: Lene Seested Johansen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-01 tilføjes Reelle ejere: Martin John Jensen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-04-01 fjernes Reelle ejere: Lene Seested Johansen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2023-12-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-21 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-16 fjernes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, kl. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2011-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2008-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at drive agent- og casting bureau samt beslægtede områder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-16 tilføjes Vedtægter: 2008-01-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arbejdsformidlingskontorer (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-11-16 tilføjes Revisor: Kurt Lægaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Revisor: Frier ApS af 1/1-2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-10-09 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-10-09)
Den 2002-10-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-28 tilføjes Direktion: Lene Seested Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: LENE SEESTED ApS (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-06-27 fjernes Navne: LENE SEESTED ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Revisor: Frier ApS af 1/1-2020 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Stiftere: Lene Seested Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-20)
Den 2002-06-27 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 103, st., 2100 København Ø (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Legale ejere: Lene Seested Johansen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: LENE SEESTED ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Reelle ejere: Lene Seested Johansen (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)