Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Parslov Seidenfaden | 01.06.2002 | 08.02.2018 | direktion |
Jonas Sverdrup-Jensen | 01.06.2002 | 28.12.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Knud Lacoppidan | 15.08.2017 | 08.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Betto Vibe Fiorini | 15.08.2017 | 18.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ivan Alexander Larsen | 04.11.2006 | 29.04.2011 | bestyrelse |
Troels Parslov Seidenfaden | 08.12.2005 | 08.02.2018 | bestyrelse |
Jonas Sverdrup-Jensen | 08.12.2005 | 28.12.2015 | bestyrelse |
Lars Halgreen | 08.12.2005 | 15.12.2014 | bestyrelse |
Svend Møller Nielsen | 08.12.2005 | 04.11.2006 | bestyrelse |