Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Navne | Regnskabs år |
Den 2007-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Borupvang 4, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2007-10-25 tilføjes Bestyrelse: Jan Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Bestyrelse: Svend Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Direktion: Birger Grubbe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Direktion: Erik Kold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendommen matr. nr. 2aq, Aalborg Bygrunde og nybyggeri på ikke selvstændigt matrikuleret areal, der består af del nr. 4 af 2 av Aalborg Bygrunde og del nr. 10 af ga Aalborg Bygrunde, der tjener som domicil for KPMG C. Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Vedtægter: 2007-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-24 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2007-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 fjernes Interessenter: TDP AALBORG ApS (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2007-10-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HAVNEFRONTEN, AALBORG K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 fjernes Bestyrelse: Søren Thorup Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-08 tilføjes Bestyrelse: Søren Thorup Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Erik Borgbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 fjernes Bestyrelse: Finn Louis Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 tilføjes Direktion: Erik Kold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-14 fjernes Direktion: Leif Moll Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-03 fjernes Revisor: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borups Alle 177, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2003-07-04)
Den 2003-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: 177 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: 177 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Louis Meyer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Direktion: Leif Moll Niemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Interessenter: TDP AALBORG ApS (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2002-04-01 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HAVNEFRONTEN, AALBORG K/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Revisor: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2002-07-24)
Den 2002-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)