Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-01 tilføjes Legale ejere: Per Sahl Lystbæk, Anders Sahl Lystbæk, Michael Sahl Lystbæk, Ulrik Sahl Lystbæk, Jesper Sahl Lystbæk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2014-11-01 tilføjes Reelle ejere: Per Sahl Lystbæk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2010-05-28 fjernes Direktion: Niels Bjerregrav Haunstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom og udlejning heraf, samt anden anlægskapital. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, eller af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 tilføjes Vedtægter: 2007-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisalle 59, 6920 Videbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Irisalle 59, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Irisalle 59, 6920 Videbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Direktion: Niels Bjerregrav Haunstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Navne: BOLIGUDLEJNING VIDEBÆK ApS (offentliggjort 2002-08-01)
Den 2002-06-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Stiftere: Per Sahl Lystbæk, Niels Bjerregrav Haunstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-08-01)
Den 2002-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)