Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 fjernes Navne: AKITA EYEWEAR SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Stiftere: SCANDINAVIAN BROOKERS HOUSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2003-06-20)
Den 2007-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-16 fjernes Direktion: Steve Brogaard Tønder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-29 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET PADBORG GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Revisor: Hans Christian Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 1100 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Direktion: Steve Brogaard Tønder (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure og optik (offentliggjort 2003-06-20)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Navne: AKITA EYEWEAR SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Revisor: Hans Christian Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Stiftere: SCANDINAVIAN BROOKERS HOUSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Vedtægter: 2002-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)