Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 101, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-16 fjernes Direktion: Claus Bondo Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-16 fjernes Navne: DTS DANSK TOTAL SIKRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Stiftere: Gertrud Agnete Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 101, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 101, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2002-08-28)
Den 2005-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i i værdipapirer samt finansiering, Tv-produktion, alarminstallation og overvågning, samt vagttjeneste. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 tilføjes Navne: DTS DANSK TOTAL SIKRING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-05 fjernes Navne: ALARMTEAM ApS (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-05-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 tilføjes Vedtægter: 2005-05-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-06 fjernes Binavne: ALARMTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 tilføjes Navne: ALARMTEAM ApS (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-02-21 fjernes Navne: DTS FINANS & HOLDING ApS (offentliggjort 2002-07-29)
Den 2005-02-22 tilføjes Revisor: Frank Bergmann Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Revisor: Broernes Revision Registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Binavne: DTS DANSK TOTAL SIKRING ApS, ALARM TEAM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyssegårdsvej 101, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2002-08-28)
Den 2002-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 60, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-04 tilføjes Direktion: Claus Bondo Johansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-04 fjernes Direktion: Gertrud Agnete Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-04 fjernes Binavne: NETTOSIKRING ApS, CARETAKERS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyltebjerg Allé 60, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Binavne: NETTOSIKRING ApS, CARETAKERS ApS, DTS DANSK TOTAL SIKRING ApS, ALARM TEAM ApS, ALARMTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Direktion: Gertrud Agnete Dahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Navne: DTS FINANS & HOLDING ApS (offentliggjort 2002-07-29)
Den 2002-05-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Revisor: Broernes Revision Registrerede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Stiftere: Gertrud Agnete Dahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)