Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 750, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 fjernes Bestyrelse: Kristian Buus Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Direktion: Kristian Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 fjernes Navne: GOLF & SPORTSBYG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Revisor: Henrik Steenfeldt Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Stiftere: ERLING DALL ApS, BUUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-03 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 750, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbygårdsvej 40, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbygårdsvej 40, 8220 Brabrand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Bestyrelse: Jens Aage Jerslev (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Direktion: Kristian Buus Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlæg og vedligeholdelse af golfbaner, stadion/idrætsanlæg og anden dermed forbunden entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2002-10-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Navne: GOLF & SPORTSBYG A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Revisor: Henrik Steenfeldt Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Stiftere: ERLING DALL ApS, BUUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Vedtægter: 2002-06-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)