Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem eller af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-10 tilføjes Vedtægter: 2011-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Kailow (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-10 fjernes Bestyrelse: Erik Kailow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-17)
Den 2007-12-19 tilføjes Legale ejere: KAILOW EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-26)
Den 2005-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floras Allé 11, 2720 Vanløse (offentliggjort 2005-03-04)
Den 2005-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Floras Allé 8, 2720 Vanløse (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Floras Allé 8, 2720 Vanløse (offentliggjort 2005-01-18)
Den 2005-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skalbakken 8, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-01-17)
Den 2002-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skalbakken 8, 2720 Vanløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Bestyrelse: Erik Kailow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Direktion: Jørgen Kailow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Navne: KAILOW EJENDOMME A/S (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2002-06-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-06-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-06-20)
Den 2002-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)