Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjerget 3, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Direktion: Jan Wolgast (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Navne: WOLGAST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Stiftere: Jan Wolgast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjerget 3, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2008-11-27)
Den 2009-10-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enghavevej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2008-11-27)
Den 2008-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 238, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-24 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-17 tilføjes Vedtægter: 2002-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørremarksvej 238, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Direktion: Jan Wolgast (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Navne: WOLGAST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Stiftere: Jan Wolgast (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)