Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymose Park 41, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-10-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-19 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Navne: FLYSTA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Stiftere: Kirsten Nielsen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2015-04-14 fjernes Direktion: Kirsten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2011-02-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formueforvaltning samt anden virksomhed i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2011-02-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2011-02-21 tilføjes Vedtægter: 2011-02-21 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2011-02-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymose Park 41, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Bymose Park 41, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bymose Park 41, 3200 Helsinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Direktion: Kirsten Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-10-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-19 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Navne: FLYSTA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 tilføjes Stiftere: Kirsten Nielsen (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2002-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-05-18)