Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Direktion | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-02 tilføjes Bestyrelse: Dion Møberg Eriksen (formand) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-11-02 fjernes Direktion: Martin Skov Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-05-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-21 tilføjes Binavne: Nicolas Vahé A/S, Monograph A/S, Meraki A/S, House Doctor A/S, By Nord A/S (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 fjernes Binavne: By Nord ApS, Nicolas Vahé Anpartsselskab, Monograph ApS, Meraki ApS, House Doctor ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 20.000.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 tilføjes Navne: Society of Lifestyle A/S (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-19 fjernes Navne: Society of Lifestyle ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 tilføjes Vedtægter: 2020-12-20 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-26 tilføjes Bestyrelse: Klaus Juhl Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion, eller af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Martin Skov Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2020-01-13 tilføjes Binavne: House Doctor ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-01-12 fjernes Binavne: Society of Lifestyle ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-10 tilføjes Navne: Society of Lifestyle ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2020-01-09 fjernes Navne: HOUSE DOCTOR ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-10 tilføjes Vedtægter: 2020-01-10 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 tilføjes Binavne: Society of Lifestyle ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-05-24 tilføjes Vedtægter: 2019-05-24 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-30 fjernes Direktion: Anders Würtz Hegaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-18 tilføjes Binavne: Nicolas Vahé Anpartsselskab, Monograph ApS, Meraki ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med design, produktion, køb og salg af interiørartikler, herunder møbler, belysning, kontorartikler m.v. samt inden for det gastronomiske område, herunder fødevarer, udstyr, beklædning m.v. Herudover driver selskabet konsulent- og kursusvirksomhed vedrørende boligindretning, interiør og gastronomi samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn, herunder investering i kapitalandele og værdipapirer. (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2019-03-05 tilføjes Vedtægter: 2019-03-05 (offentliggjort 2019-05-24)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-01 tilføjes Bibranche: Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-06 tilføjes Binavne: By Nord ApS (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-12-19 tilføjes Direktion: Anders Würtz Hegaard (direktør) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2017-12-19 fjernes Direktion: Rikke Juhl Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-19 tilføjes Vedtægter: 2017-12-19 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-13 tilføjes Legale ejere: House Doctor Group ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-11-12 fjernes Legale ejere: GJC HOLDING ApS, KJP HOLDING ApS, RJJ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-08-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-08-13 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter og lædervarer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-07-12)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-07-12)
Den 2005-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2002-10-28)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-19 tilføjes Legale ejere: GJC HOLDING ApS, KJP HOLDING ApS, RJJ HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-17)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-12-31 fjernes Bibranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2003-12-29)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2003-02-06)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2003-12-29)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning og salg inden for boligindretning og interieur (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2002-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2002-11-28 tilføjes Vedtægter: 2002-11-28 (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2002-11-28 fjernes Binavne: CAPEL & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 21, 7430 Ikast (offentliggjort 2002-10-28)
Den 2002-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Strøget 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2005-02-15)
Den 2002-07-01 tilføjes Bibranche: Indretningsarkitekter (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-07-01 tilføjes Hovedbranche: Møbelforretninger (offentliggjort 2002-06-26)
Den 2002-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strøget 29, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 tilføjes Binavne: CAPEL & CO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Direktion: Rikke Juhl Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2002-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Navne: HOUSE DOCTOR ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2002-06-12 tilføjes Reelle ejere: Klaus Juhl Pedersen, Rikke Juhl Jensen, Gitte Juhl Capel (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2002-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-06-12 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2002-06-12 tilføjes Stiftere: Rikke Juhl Jensen, Klaus Juhl Pedersen, Gitte Juhl Capel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-14)
Den 2002-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)