Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 60, 6855 Outrup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Direktion: Jørgen Morsing (direktion) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-17 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Legale ejere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: JØRGEN MORSING ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Reelle ejere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Stiftere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-06-12 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-02-25 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2012-02-25 tilføjes Vedtægter: 2012-02-25 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2011-09-09 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2011-09-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 60, 6855 Outrup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 60, 6855 Outrup (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rottarpvej 60, 6855 Outrup (offentliggjort 2003-06-25)
Den 2003-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skaarupvej 66, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Revisor: Hobro Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skaarupvej 66, 9610 Nørager (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-18 tilføjes Direktion: Jørgen Morsing (direktion) (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-17 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Legale ejere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Navne: JØRGEN MORSING ApS (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Revisor: Hobro Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-18 tilføjes Stiftere: Jørgen Morsing (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2002-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-13)