Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2007-01-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ZYSTM A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-01-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Trio Property ApS. (offentliggjort 2019-01-04)
Den 2020-11-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-03 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-03 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2019-12-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2019-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-12-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-12-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-25 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktieanparter, forestå financiering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-24 tilføjes Vedtægter: 2008-06-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-02 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-04 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kielgastvej 20, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Direktion: Kim Byrum (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Legale ejere: Kim Byrum (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: KIM BYRUM HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-17)
Den 2002-04-22 tilføjes Reelle ejere: Kim Byrum (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2002-04-22 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Stiftere: Kim Byrum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-17)
Den 2002-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)