Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-04-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Blockshipping A/S. (offentliggjort 2018-04-30)
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Bestyrelse: Pia Tuborg Krøyer (formand) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-06-28 fjernes Bestyrelse: Allan Irving Galsgaard-Olsen (formand) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2021-06-27 fjernes Bestyrelse: Pia Tuborg Krøyer (bestyrelse) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, industri og ejendomsudlejning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 tilføjes Vedtægter: 2014-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-22 fjernes Revisor: Mona Friis Fisker-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2007-12-11 tilføjes Revisor: Mona Friis Fisker-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-11 fjernes Revisor: TCL Revision v/Torben Carlslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-23 tilføjes Bestyrelse: Allan Irving Galsgaard-Olsen (formand) (offentliggjort 2021-08-17)
Den 2007-03-23 fjernes Bestyrelse: Finn Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 55, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 55, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2006-12-11 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug (offentliggjort 2006-12-11)
Den 2006-12-10 fjernes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stæremosen 55, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 74, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 fjernes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-22 tilføjes Revisor: TCL Revision v/Torben Carlslund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 74, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Finn Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Torben Holger Krøyer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Legale ejere: Torben Holger Krøyer (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: TOICO A/S (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2002-01-01 tilføjes Reelle ejere: Torben Holger Krøyer (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: Torben Holger Krøyer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2002-07-16)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)