Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ejner Kiel Bonderup | 12.06.2009 | 27.06.2012 | direktion |
Jens Ditlev Lauritzen | 21.11.2005 | 12.06.2009 | direktion |
Birgit Aagaard-Svendsen | 08.07.2005 | 21.11.2005 | direktion |
Katja Gindrup | 01.08.2002 | 08.07.2005 | direktion |
Allan Munk Nielsen | 15.05.2002 | 01.08.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Birgit Aagaard-Svendsen | 08.07.2005 | 27.06.2012 | bestyrelse |
Erik Bierre | 08.07.2005 | 27.06.2012 | bestyrelse |
Torben Janholt | 08.07.2005 | 27.06.2012 | formand |
Oscar Lyhne Meldgaard | 15.05.2002 | 08.07.2005 | bestyrelse |
Carsten Munk Jensen | 15.05.2002 | 08.07.2005 | bestyrelse |
Allan Munk Nielsen | 15.05.2002 | 08.07.2005 | bestyrelse |
Jørn Agnus Thomsen | 15.05.2002 | 08.07.2005 | bestyrelse |
Gen-Shen Chen | 15.05.2002 | 08.07.2005 | bestyrelse |