Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian Eigil Blak | 07.05.2009 | 21.05.2010 | direktion |
Benny Smidt Blak | 17.03.2003 | 07.05.2009 | direktion |
Peder Johan Blak | 25.04.2002 | 19.02.2014 | direktion |
Magnus Sylvester Stawicki Blak | 25.04.2002 | 03.12.2012 | direktion |
Kristian Eigil Blak | 25.04.2002 | 17.03.2003 | direktion |