Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-23 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 fjernes Direktion: Morten Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 fjernes Interessenter: STOLLING GROUP ApS, ML HOLDING SOLRØD ApS, JF HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2005-06-24 fjernes Navne: LEJLET INCASSO I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevej 15, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Interessenter: STOLLING GROUP ApS, ML HOLDING SOLRØD ApS, JF HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-13 tilføjes Navne: LEJLET INCASSO I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-01 tilføjes Direktion: Morten Larsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Formål: Interessentskabets formål er at opkøbe fordringer og på seriøs og etisk korrekt vis at indrive disse fordringer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af interessenterne i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Vedtægter: 2002-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)