Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2006-09-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Visma LogBuy ApS. (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Binavne: LOGBUY ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: larspeterbusch@gmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Legale ejere: BUSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Navne: LOGBUY GROUP ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes ObligatoriskEmail: larspeterbusch@gmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Stiftere: BUSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 fjernes Direktion: Lars Peter Busch (direktion) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusvej 11, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 8, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: larspeterbusch@gmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-05-26 tilføjes ObligatoriskEmail: larspeterbusch@gmail.com (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-03-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-12 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2014-12-12 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 8, 5. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2014-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 21, 2., 1200 København K (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-13 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-13 fjernes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 21, 2., 1200 København K (offentliggjort 2014-04-23)
Den 2010-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K (offentliggjort 2007-01-21)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved formidling af aftaler og koncepter samt andre tjenesteydelser mellem leverandører og kunder. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-08-05 tilføjes Navne: LOGBUY GROUP ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-08-04 fjernes Navne: LOGBUY ApS (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2009-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2009-08-05 tilføjes Vedtægter: 2009-08-05 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K (offentliggjort 2007-01-21)
Den 2007-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 43, 1058 København K (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 43, 1058 København K (offentliggjort 2004-03-26)
Den 2004-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 62, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-14)
Den 2003-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Vartov Vej 62, 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2003-05-14)
Den 2003-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-15 tilføjes Revisor: Bodil Liisberg Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-03 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2002-09-03)
Den 2002-09-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 22, 1250 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 tilføjes Binavne: LOGBUY ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Direktion: Lars Peter Busch (direktion) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2002-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-30 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Legale ejere: BUSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Navne: LOGBUY ApS (offentliggjort 2002-06-25)
Den 2002-05-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Stiftere: BUSCH HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2002-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-09-21)