Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Henrik Bladt | 30.05.2007 | 02.10.2007 | direktion |
Jef Jæger Lauritzen | 12.01.2006 | 21.06.2007 | direktion |
Aage Laurids Andreasen | 05.04.2002 | 12.01.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Henrik Bladt | 30.05.2007 | 30.05.2007 | bestyrelse |
Poul Sloth | 12.01.2006 | 30.05.2007 | bestyrelse |
Jef Jæger Lauritzen | 30.09.2005 | 21.06.2007 | bestyrelse |
Torben Bjerring | 30.09.2003 | 03.01.2007 | bestyrelse |
Søren Claes Kanstrup Laursen | 05.04.2002 | 12.01.2006 | bestyrelse |
Erik Iversen | 05.04.2002 | 30.09.2005 | formand |
Leif Skov Stenum | 05.04.2002 | 30.09.2003 | bestyrelse |