Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldkærvej 125, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-10 fjernes Navne: BROVST GENBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-10 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Stiftere: Linne Lilliensø Sommer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-11 fjernes Direktion: Jan Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-08 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Birthe Kvistgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldkærvej 125, 9490 Pandrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Båken 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-10-07 tilføjes Direktion: Jan Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Direktion: Jonny Luz dos Santos Viedemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i ejendomme, hvilende investeringer, handel med rå- og genbrugsvarer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Navne: BROVST GENBRUG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-06 fjernes Navne: VAPS ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-10-07 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Birthe Kvistgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 fjernes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Vedtægter: 2002-10-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Båken 5, 9240 Nibe (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-01 tilføjes Direktion: Jonny Luz dos Santos Viedemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 fjernes Direktion: Linne Lilliensø Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-01 tilføjes Navne: VAPS ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundeved 4, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-08-31 fjernes Navne: LINNÉ ApS (offentliggjort 2002-08-08)
Den 2002-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundeved 4, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-06-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Navne: LINNÉ ApS (offentliggjort 2002-08-08)
Den 2002-06-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Direktion: Linne Lilliensø Sommer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Revisor: PBH NR. 280 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-04 tilføjes Stiftere: Linne Lilliensø Sommer (offentliggjort 2015-02-09)