Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2002-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KONTOR & PAPIR A/S. (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2009-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: HMR INVEST ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2012-04-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Handelsselskabet af 30. november 2020 ApS. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Handelsselskabet af 30. november 2020 ApS. (offentliggjort 2021-07-13)
Den 2023-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Binavne: M.I.B. DK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Legale ejere: Jens Michael Ravn (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Navne: MICHAEL RAVN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Reelle ejere: Jens Michael Ravn (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Stiftere: MICHAEL RAVN HOLDING ApS, MICHAEL BERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2023-02-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-09-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-09-16 Statstidende Dekret
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-17)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Jens Michael Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Kapital (Kapital): 260.000,00 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-03-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2019-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2006-09-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber/virksomheder og udføre investering af enhver art, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Legale ejere: Jens Michael Ravn (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Navne: MICHAEL RAVN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2006-09-10 fjernes Navne: M.I.B. DK HOLDING ApS (offentliggjort 2002-08-06)
Den 2006-09-11 tilføjes Reelle ejere: Jens Michael Ravn (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2006-09-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2006-09-11 tilføjes Vedtægter: 2006-09-11 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2004-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odbjergvej 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-10-28)
Den 2004-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidevold 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2004-10-28 fjernes Direktion: Michal Christian Bermann Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidevold 2, 9800 Hjørring (offentliggjort 2003-04-30)
Den 2002-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 46, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2020-03-27)
Den 2002-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Navne: M.I.B. DK HOLDING ApS (offentliggjort 2002-08-06)
Den 2002-07-30 fjernes Navne: M.I.B. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-07-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: H C Andersens Vej 46, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Binavne: M.I.B. DK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Direktion: Michal Christian Bermann Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Navne: M.I.B. HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2002-05-31 tilføjes Stiftere: MICHAEL RAVN HOLDING ApS, MICHAEL BERMANN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)