Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Petersen | 17.04.2009 | 30.11.2012 | direktion |
Johnny Freund | 24.04.2006 | 17.04.2009 | direktion |
Frank Røn Outzen | 10.06.2002 | 24.04.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Toverud Frøkjær | 17.04.2009 | 30.11.2012 | bestyrelse |
Arne Paabøl Andersen | 21.01.2008 | 30.11.2012 | formand |
Lars Petersen | 24.04.2006 | 30.11.2012 | bestyrelse |
Frank Røn Outzen | 24.04.2006 | 21.01.2008 | formand |
Arne Paabøl Andersen | 06.10.2005 | 24.04.2006 | formand |
Johnny Freund | 10.06.2002 | 17.04.2009 | bestyrelse |
Henning Toverud Frøkjær | 10.06.2002 | 06.10.2005 | formand |