Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Kielland(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Kielland | 03.10.2024 | Dyrehavevej 12, 2930 Klampenborg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
eguiden.com | 26623480 | Aktiv | Udgivelse af bøger (581100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.02.2007 | 137,54 (km) | Herman Triers Plads 4, 1631 København V | Absalonsgade 20, 4200 Slagelse |
10.08.2007 | 23,07 (km) | Absalonsgade 20, 4200 Slagelse | Søgade 3, 4180 Sorø |
06.11.2008 | 0,00 (km) | Søgade 3, 4180 Sorø | Falkoner Alle 72, 2000 Frederiksberg |
29.01.2010 | 118,31 (km) | Falkoner Alle 72, 2000 Frederiksberg | Lille Strandvej 4A, 2900 Hellerup |
31.05.2010 | 5,83 (km) | Lille Strandvej 4A, 2900 Hellerup | Skjoldagervej 47, 2820 Gentofte |
01.07.2024 | 6,42 (km) | Skjoldagervej 47, 2820 Gentofte | Dyrehavevej 12, 2930 Klampenborg |
03.10.2024 | 0,00 (km) | Dyrehavevej 12, 2930 Klampenborg | Dyrehavevej 12, 2930 Klampenborg |
eguiden.com. |
Sidst opdateret den 04.08.2024 og angivet som gældende fra 01.07.2024 (96 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Egtved Udviklingsråd | 32236588 |
Egtved Varmeværk A.M.B.A. | 14909516 |
EGTVEDVEJ SKOV & KRAT ApS | 36438126 |
EGUAL HOLDING ApS | 30089278 |
eguiden.com | 26623480 |
EGUMGÅRD V/NIELS CHRISTENSEN HALD | 85259415 |
EGUM RIDEKLUB | 10552648 |
Egum Rideklubs Støtteforening. | 42663492 |
EGUND HOLDING ApS | 30705688 |
Egus af 2019 ApS | 40663487 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Kielland(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 40 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Kielland(virk.: 5) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 2 | 2 | 1 |
Pct. | 29 % | 29 % | 29 % | 14 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |