Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | xbrl | Hovedbranche | ||||
Bibranche | Kapital | Vedtægter | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2002-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: S. E. E. AUTOMOBILER ApS. (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2024-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byvejen 40, 5874 Hesselager (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2024-08-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-07-01 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2024-06-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2023-08-03 tilføjes Vedtægter: 2023-08-03 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-12-06 tilføjes Vedtægter: 2016-12-06 (offentliggjort 2023-08-03)
Den 2016-12-06 fjernes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2024-08-12)
Den 2016-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2012-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: salg@hebiler.dk (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-12-06 tilføjes Revisor: TRANBERG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2012-12-06 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansieringsvirksomhed, ejerskab af anparter samt handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Navne: HE AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2011-09-06)
Den 2011-08-25 fjernes Navne: HENRIK VOGN ESPENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2011-08-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-26 tilføjes Vedtægter: 2011-08-26 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2011-07-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2024-10-01)
Den 2011-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damgårdsvej 27, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-08-15)
Den 2007-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 117, 5700 Svendborg (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-08)
Den 2002-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 117, 5700 Svendborg (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2002-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-19 tilføjes Direktion: Henrik Vogn Espensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-19 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-19 tilføjes Navne: HENRIK VOGN ESPENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-08-19)
Den 2002-06-18 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4902 (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-06-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-19 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-07-08)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-09-04)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Legale ejere: Henrik Vogn Espensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4902 (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-05-02 tilføjes Reelle ejere: Henrik Vogn Espensen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: ANPARTSSELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-30)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)