Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Formål | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 tilføjes Binavne: THORS-SOFTWARE ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, fast ejendom, andre virksomheder samt drifte, sælge og servicere software for datterselskaber og øvrige kunder. (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-10-27 tilføjes Vedtægter: 2020-10-27 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2002-05-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 01.01.2001 ApS. (offentliggjort 2020-02-19)
Den 2016-12-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DYNAMICS PARTNER SOLUTION ApS. (offentliggjort 2016-12-16)
Den 2019-02-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THORS-DATA ApS. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2018-06-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: 3 STK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-06)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Direktion: Lars Henrik Svendsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer, fast ejendom samt andre virksomheder (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Navne: THORS-HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2002-05-16 fjernes Navne: THORS-HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Stiftere: Lars Henrik Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Vedtægter: 2002-05-17 (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2002-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-14)
Den 2002-05-16 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trimmelbakken 7, 8410 Rønde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-17 tilføjes Legale ejere: Lars Henrik Svendsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2002-02-17 tilføjes Navne: THORS-HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Henrik Svendsen (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2002-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)