Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Tegningsregel | ||||
Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2010-10-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOVBORG INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2013-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJ AGRO HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2024-06-12 tilføjes Legale ejere: Tobias Hove Jensen, Helle Hove Jensen, Jeppe Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-11 fjernes Legale ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-28 tilføjes Legale ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-05-27 fjernes Legale ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-05-28 tilføjes Vedtægter: 2024-05-28 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2022-01-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2020-08-30 fjernes Legale ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Helle Hove Jensen, Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-30 fjernes Reelle ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-01 tilføjes Direktion: Benny Juan Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-05-01 tilføjes Vedtægter: 2017-05-01 (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-13 tilføjes Direktion: Helle Hove Jensen (direktør) (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2017-01-13 fjernes Direktion: Benny Juan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-01-13)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-12-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2013-12-09 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed foruden landbrugsdrift. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2010-08-31 tilføjes Vedtægter: 2010-08-31 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorbassevej 2, 6682 Hovborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vorbassevej 2, 6682 Hovborg (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-09-07)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vorbassevej 2, 6682 Hovborg (offentliggjort 2002-11-21)
Den 2002-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Direktion: Benny Juan Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Navne: HOVBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-05-16 fjernes Navne: HOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-17 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Stiftere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-05-16 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibækvej 21, 6740 Bramming (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Legale ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2002-01-01 tilføjes Navne: HOVBORG HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Reelle ejere: Benny Juan Jensen (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)