Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-24 tilføjes Vedtægter: 2023-06-24 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2008-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DREAM CLINIC ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-02-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GENESIS EQUITY A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2011-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Fitness & Dreams Lillebælt ApS. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2012-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: ECTC ApS. (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2020-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S Bolig Tusindfryd Silkeborg II. (offentliggjort 2020-02-27)
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-01 tilføjes Bestyrelse: Uffe Christiansen Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-09-01 tilføjes Direktion: Uffe Christiansen Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Uffe Christiansen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-08-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rudbæksbanke 15, 5500 Middelfart (offentliggjort 2012-08-09)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-22 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-22 fjernes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION SØNDERBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2007-11-30 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 fjernes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-12-13 tilføjes Revisor: GLOBAL REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhavnsvej 12, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandagervænge 7, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2006-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Holdingselskab for dfrifsselskabet "Parkens Privathospital ApS" samt at drive anden handels- og investeringsvirksomhed og anden hermed efter direktionens skøn belægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-11 tilføjes Vedtægter: 2006-10-11 (offentliggjort 2023-06-24)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandagervænge 7, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2004-10-05)
Den 2003-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ibsgården 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2002-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ibsgården 3, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Direktion: Uffe Christiansen Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger og ambulatorier (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2002-04-29 tilføjes Legale ejere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2002-04-29 tilføjes Navne: UJ MED HOLDING ApS (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-04-29 tilføjes Reelle ejere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-04-29 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 1. JULI 2001, GREVE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Stiftere: Uffe Christiansen Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-06-04)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)