Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | ||||
Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Formål | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@tec-scandinavia.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@tec-scandinavia.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 42, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Hjemmeside: www.tec-scandinavia.dk (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@tec-scandinavia.dk (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 44, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-05-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 tilføjes Vedtægter: 2018-05-08 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2018-05-08 fjernes Bestyrelse: Diana Weinreich Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-05-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2010-10-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2010-07-09 tilføjes Vedtægter: 2010-07-09 (offentliggjort 2018-05-08)
Den 2008-10-31 tilføjes Bestyrelse: Diana Weinreich Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-31 tilføjes Direktion: Martin Ketil Bak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-31 fjernes Direktion: Steen Danvig Lildal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-10-31 tilføjes Legale ejere: KETIL HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2008-10-31 tilføjes Reelle ejere: Martin Ketil Bak (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2008-10-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2005-03-02)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 44, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 44, 8900 Randers C (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kertemindevej 44, 8900 Randers C (offentliggjort 2005-08-22)
Den 2005-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Hobrovej 114, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2005-03-02)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2005-03-02)
Den 2004-01-31 fjernes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Hobrovej 114, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Direktion: Steen Danvig Lildal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Støbning af stålprodukter (offentliggjort 2005-03-02)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Navne: TEC SCANDINAVIA ApS (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2002-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-05-01 tilføjes Revisor: KPMG C JESPERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Stiftere: SDL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-21)
Den 2002-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)