Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Formål | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 tilføjes Direktion: Kristina Nikoline Duelund Tullin (direktør) (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og drive finansiel virksomhed samt øvrige aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Revisor: BJØRNLAURSEN REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør hver for sig (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-24 tilføjes Vedtægter: 2024-05-24 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærmysse 17, 2830 Virum (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 8, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2022-06-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-16 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-05-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Clarasvej 8, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendsysselvej 2, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2015-04-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2015-04-23 tilføjes Vedtægter: 2015-04-23 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2015-04-23 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2013-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendsysselvej 2, 2. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2013-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 18, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-04-30)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 18, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2012-04-30)
Den 2012-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2010-01-26 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbogårds Allé 8, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Johnny Tullin (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og drive finansiel virksomhed (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Legale ejere: Johnny Tullin (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: TULLIN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2002-05-02 tilføjes Reelle ejere: Johnny Tullin (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: Johnny Tullin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2002-05-02 tilføjes Vedtægter: 2002-05-02 (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-29)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)