Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Falcon | 05.05.1993 | 29.03.1994 | direktion |
Christian Lauritzen | 10.12.1979 | 02.06.1995 | direktion |
Birgit Jytte Madsen | 10.12.1979 | 05.05.1993 | direktion |
Kirsten Birgitte Jacobsen | 10.12.1979 | 01.07.1992 | direktion |
John Peter Eskild Nielsen | 10.12.1979 | 08.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Lauritzen | 10.12.1979 | 02.06.1995 | bestyrelse |
Ben Beilin | 10.12.1979 | 02.06.1995 | bestyrelse |
Morten Falcon | 10.12.1979 | 29.03.1994 | bestyrelse |
Stefan Åby Nielsen | 10.12.1979 | 29.03.1994 | bestyrelse |