Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Følager 5, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 fjernes Bestyrelse: Carsten Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Direktion: Bjarne Guldmann Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 fjernes Kontaktoplysninger: bjarne-dam@bjarne-dam.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 fjernes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET AF 19. NOVEMBER 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-21 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murermester-, entreprenør- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Navne: ENTREPRENØRFIRMAET AF 19. NOVEMBER 2003 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-18 fjernes Navne: MURERMESTER BJARNE DAM A/S (offentliggjort 2002-07-05)
Den 2003-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Vedtægter: 2003-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-08 fjernes Bestyrelse: Kurt Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarne-dam@bjarne-dam.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Følager 5, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-06 tilføjes Bestyrelse: Kurt Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 fjernes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Direktion: Bjarne Guldmann Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Navne: MURERMESTER BJARNE DAM A/S (offentliggjort 2002-07-05)
Den 2002-06-05 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2411 (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2002-06-06 tilføjes Revisor: Hans Christian Grube (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Bestyrelse: Annemette Heller (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2411 (offentliggjort 2002-05-16)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)