Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 4, st. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 4, st. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2009-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: APARTMENTINCOPENHAGEN ApS. (offentliggjort 2020-04-23)
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostermosevej 4, st. th., 3070 Snekkersten (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: johnhansenaic@gmail.com (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-02-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2015-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2013-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-09-03)
Den 2013-04-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.522.244,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 1.544.508,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Direktion: John Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-06-30 fjernes Direktion: Ilse Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gribskovvej 2, 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Ilse Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-04-14)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Legale ejere: John Hansen, Ilse Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: INJH EJENDOMME ApS (offentliggjort 2002-07-02)
Den 2002-05-02 tilføjes Reelle ejere: John Hansen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: Ilse Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-07-02)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)