Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 82, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-18 fjernes Navne: BINDHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 fjernes Direktion: Thomas Agerbo (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 fjernes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Revisor: BÜLOWSVEJ 10 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 82, st., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-24 tilføjes Direktion: Thomas Agerbo (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte via besiddelse af anparter/aktier i selskaber at drive virksomheder med handel og industri, samt hermed forbundet konsulentaktivitet, samt i øvrigt anden hermed forbundet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Navne: BINDHOLT HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-23 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4893 (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 4893 (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-24 tilføjes Vedtægter: 2002-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)