Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-08 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Legale ejere: Ulla Jacobsen, Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Navne: URJ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Reelle ejere: Ulla Jacobsen, Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Stiftere: Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2016-01-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Sartou-Frugt ApS. (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2020-06-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-09-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-09-06 Statstidende Dekret
Den 2019-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-09-07)
Den 2019-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-06-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-05-22 fjernes Direktion: Richard Sartou Jacobsen (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2019-03-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2019-03-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2005-10-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje aktier eller anparter i datterselskaber samt kapitalanlæg (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2005-10-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2005-10-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af En direktør (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2005-10-06 tilføjes Vedtægter: 2005-10-06 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvhøjvænge 35, 2625 Vallensbæk (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2002-05-08 tilføjes Direktion: Richard Sartou Jacobsen (adm. dir) (offentliggjort 2019-05-22)
Den 2002-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-08 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-08-15)
Den 2002-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Legale ejere: Ulla Jacobsen, Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Navne: URJ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Reelle ejere: Ulla Jacobsen, Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-08 tilføjes Stiftere: Richard Sartou Jacobsen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2002-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-26)