Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundgårdsvej 97, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Direktion: Hans Ottosen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Navne: H. C. INVEST, HORSENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Stiftere: Hans Ottosen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-24 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-24 fjernes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundgårdsvej 97, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandpromenaden 46, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-03 tilføjes Direktion: Hans Ottosen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Navne: H. C. INVEST, HORSENS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Stiftere: Hans Ottosen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Vedtægter: 2002-05-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)