Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | Ejerskaber | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-12 tilføjes Bestyrelse: Jakob Bødker (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 tilføjes Direktion: Karin Astrup (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Direktion: Hans Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 tilføjes Legale ejere: USE INVEST ApS (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-04-12 fjernes Legale ejere: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2003-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2003-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: QUALITY WEB MANUAL ApS. (offentliggjort 2016-02-10)
Den 2011-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: VILLA FUNKIS ApS. (offentliggjort 2024-03-25)
Den 2020-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB. (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-16 fjernes Bestyrelse: Per Fogh Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-10-03 tilføjes Legale ejere: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2020-10-03 fjernes Legale ejere: PER FOGH HOLDING APS (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-02-03 tilføjes Legale ejere: Rudolph Holding Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-02-02 fjernes Legale ejere: SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, Rudolph Holding Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-10-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-09 tilføjes Legale ejere: JAN HEDEGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-08 fjernes Legale ejere: JAN HEDEGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-11 tilføjes Legale ejere: Rudolph Holding Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab, PER FOGH HOLDING APS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2016-10-10 fjernes Legale ejere: PER FOGH HOLDING APS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-10-08 tilføjes Bestyrelse: Per Fogh Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2016-10-07 fjernes Bestyrelse: Per Fogh Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Legale ejere: JAN HEDEGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2016-02-29 fjernes Legale ejere: SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2015-10-24 fjernes Bestyrelse: Vagn Erik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Legale ejere: SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2015-09-30 fjernes Legale ejere: SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, VEA HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2014-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og drive handels- og investeringsvirksomhed af enhver art. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-17 tilføjes Vedtægter: 2014-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-17 tilføjes Direktion: Hans Christian Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2014-03-17 fjernes Direktion: Peter Dalsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: SLETTEN HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, BOGØ HOLDING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, VEA HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB, PER FOGH HOLDING APS, PETER DALSGAARD HOLDING REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-11-23)
Den 2008-09-16 tilføjes Revisor: RevisorGården godkendte revisorer A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 fjernes Revisor: REVISION OFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie 79, 5230 Odense M (offentliggjort 2012-08-07)
Den 2007-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Albanigade 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2003-07-08)
Den 2007-09-20 tilføjes Revisor: REVISION OFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-20 fjernes Revisor: STEBUDI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-07-13)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2005-12-28 tilføjes Navne: DRO INVEST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-12-27 fjernes Navne: DRO INVEST ApS (offentliggjort 2003-07-08)
Den 2003-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albanigade 30, 5000 Odense C (offentliggjort 2003-07-08)
Den 2003-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Datavej 3, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-28 tilføjes Bestyrelse: Vagn Erik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-28 tilføjes Direktion: Peter Dalsgaard Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-28 fjernes Direktion: Martin Herstal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-05-28 tilføjes Navne: DRO INVEST ApS (offentliggjort 2003-07-08)
Den 2003-05-27 fjernes Navne: HERSTAL BRANDING ApS (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2003-05-28 tilføjes Revisor: STEBUDI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-28 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-06-12)
Den 2002-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Datavej 3, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-01 tilføjes Direktion: Martin Herstal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2002-06-12)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Navne: HERSTAL BRANDING ApS (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2002-05-01 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Stiftere: LMTN Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)