Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mileparken 1-5, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-08 fjernes Bestyrelse: Martin Holmsted Remmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Direktion: Martin Holmsted Remmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-08 fjernes Navne: REMMER, GRØNLAND DIVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Stiftere: REMMER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-08 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Bestyrelse: Marie Sommer Remmer Aalbæk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Bestyrelse: Flemming Remmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Direktion: Martin Holmsted Remmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Direktion: Flemming Remmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-06 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-06 fjernes Revisor: Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 tilføjes Revisor: Galaxy Energy Denmark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-14 tilføjes Navne: REMMER, GRØNLAND DIVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-13 fjernes Navne: ROSENBERG & REMMER, GRØNLAND DIVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 tilføjes Navne: ROSENBERG & REMMER, GRØNLAND DIVISION A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-14 tilføjes Vedtægter: 2002-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mileparken 1-5, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-01 fjernes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 tilføjes Revisor: REVISAM2000 REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-04 fjernes Revisor: CEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Bestyrelse: Flemming Remmer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Direktion: Flemming Remmer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1997-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Revisor: CEJ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Stiftere: REMMER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)