Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Banevænget 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 fjernes Direktion: Poul-Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 fjernes Navne: STILLING FORMSPÆND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Stiftere: BÆKKELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-14 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR HENRIK MYHRE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er fremstilling af komponenter til industrien med henblik på salg af disse samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 339.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-21 tilføjes Vedtægter: 2002-06-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Banevænget 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Direktion: Poul-Erik Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler til boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 170.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Navne: STILLING FORMSPÆND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISOR HENRIK MYHRE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Stiftere: BÆKKELUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)