Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Vedtægter | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Læskovvej 122, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: dennishumphrys@live.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Legale ejere: Supawadee Olesen (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Navne: DFL10002 ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Stiftere: Michael Ringsted Hansen (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2019-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2018-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2018-01-04 fjernes Direktion: Dennis Peter Humphrys (direktion) (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-11-16 tilføjes Navne: DFL10002 ApS (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-11-15 fjernes Navne: DPH DIAMANTBORING ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-11-16 tilføjes Vedtægter: 2017-11-16 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: dennishumphrys@live.dk (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2014-06-11 fjernes Kontaktoplysninger: zica.ove@gmail.com (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læskovvej 122, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2013-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Runevej 23, 4030 Tune (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2013-09-03 tilføjes Legale ejere: Supawadee Olesen (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2013-08-30 tilføjes Direktion: Dennis Peter Humphrys (direktion) (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2013-08-30 fjernes Direktion: Dennis Joe Humphrys (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er diamantboring eller lignende produktion efter ledelsens nærmere skøn. (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2012-06-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-01-06)
Den 2012-06-27 tilføjes Vedtægter: 2012-06-27 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-06-27 fjernes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Runevej 23, 4030 Tune (offentliggjort 2012-01-24)
Den 2012-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2012-01-24 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2012-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2012-01-20 tilføjes Direktion: Dennis Joe Humphrys (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 fjernes Direktion: Peter Jønch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-20 tilføjes Navne: DPH DIAMANTBORING ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-01-19 fjernes Navne: AFP GRUPPEN ApS (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2011-07-08 tilføjes Direktion: Peter Jønch (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-08 fjernes Direktion: Ove Munk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Måløv Byvej 229, 2760 Måløv (offentliggjort 2011-06-27)
Den 2011-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygaden 29, 4320 Lejre (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2011-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: zica.ove@gmail.com (offentliggjort 2014-06-13)
Den 2011-06-24 tilføjes Direktion: Ove Munk (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Direktion: Henrik Svanholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Revisor: Alliance Rev. v/Reg. rev. B. Bagh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-21 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2007-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2007-10-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2007-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygaden 29, 4320 Lejre (offentliggjort 2007-05-15)
Den 2007-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 3, 3660 Stenløse (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenløse Center 3, 3660 Stenløse (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 65, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-02-28 tilføjes Navne: AFP GRUPPEN ApS (offentliggjort 2007-03-06)
Den 2007-02-27 fjernes Navne: MH HOLDING AF 2002 ApS (offentliggjort 2002-05-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 65, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 65, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 tilføjes Direktion: Henrik Svanholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Direktion: Michael Ringsted Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Revisor: OM - REVISION v/ Reg revisor Ove Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 65, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-30 tilføjes Direktion: Michael Ringsted Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-06-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-30 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Navne: MH HOLDING AF 2002 ApS (offentliggjort 2002-05-03)
Den 2002-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Revisor: OM - REVISION v/ Reg revisor Ove Munk (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 tilføjes Stiftere: Michael Ringsted Hansen (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-11)
Den 2002-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-06)