Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Merete Addis | 28.04.2011 | 05.07.2018 | næstformand |
Peter Pilsborg | 27.04.2006 | 05.07.2018 | bestyrelse |
Kim Hamby Håkonsson | 27.04.2006 | 05.07.2018 | formand |
Claus Terp Jensen | 27.04.2006 | 28.04.2011 | næstformand |
Ole Nielsen | 29.04.2002 | 27.04.2006 | formand |