Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2004-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET AF 1999 ApS. (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2014-04-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FREDERIKSBJERG EJENDOMSADMINISTRATION ApS. (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2019-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-07-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 7400 Herning (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-01 tilføjes Direktion: Anette Friis Westermann (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 fjernes Direktion: Toke Agerschou (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2017-08-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Landevej 161, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2016-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-02)
Den 2016-10-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 22, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2016-10-02)
Den 2015-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 39, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2010-09-28 tilføjes Kontaktoplysninger: aw@hbu.dk (offentliggjort 2010-09-28)
Den 2010-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 39, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2010-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 22, 8000 Århus C (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2008-11-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-12-02)
Den 2008-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i og udlejning af fast ejendom. Endvidere er det selskabets formål at udføre håndværksarbejde, såvel for egen regning som for fremmed regning. Endelig er selskabets formål endvidere udlejning af diverse løsøre. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 tilføjes Vedtægter: 2008-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-04 fjernes Revisor: Jens Ole Smedegård Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Anette Friis Westermann (offentliggjort 2015-11-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Reelle ejere: Anette Friis Westermann (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2005-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paludan-Müllers Vej 22, 8000 Århus C (offentliggjort 2004-05-13)
Den 2002-04-29 tilføjes Direktion: Toke Agerschou (direktion) (offentliggjort 2017-09-01)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET 112 ApS (offentliggjort 2004-07-07)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Revisor: Jens Ole Smedegård Kjær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Stiftere: Toke Agerschou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-06)
Den 2002-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)