Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådvadsvej 8, kl. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-13 fjernes Navne: HOLMEGÅRD FS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-12-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-05 fjernes Direktion: Martin Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-23 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådvadsvej 8, kl. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hanne Nielsens Vej 8, 2840 Holte (offentliggjort 2003-08-13)
Den 2003-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er Investering hamdel, samt at eje anparter i egne datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 tilføjes Vedtægter: 2003-12-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 tilføjes Direktion: Martin Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-26 fjernes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-08 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-08 fjernes Direktion: Zbigniew Pocwiardowski (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-21 tilføjes Navne: HOLMEGÅRD FS HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-08-20 fjernes Navne: SERMA BYGINVEST ApS (offentliggjort 2003-06-14)
Den 2003-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hanne Nielsens Vej 8, 2840 Holte (offentliggjort 2003-08-13)
Den 2003-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmerup Stationsvej 8, 2770 Kastrup (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2003-07-25 tilføjes Direktion: Zbigniew Pocwiardowski (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-25 fjernes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerup Stationsvej 8, 2770 Kastrup (offentliggjort 2003-07-21)
Den 2003-07-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådvadsvej 8, kl., 2400 København NV (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2003-06-14 tilføjes Navne: SERMA BYGINVEST ApS (offentliggjort 2003-06-14)
Den 2003-06-13 fjernes Navne: SERMA VIN ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2003-06-14 fjernes Binavne: SERMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 fjernes Bestyrelse: Francesco Saginario (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådvadsvej 8, kl., 2400 København NV (offentliggjort 2003-06-02)
Den 2002-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2002-06-17)
Den 2002-09-15 tilføjes Navne: SERMA VIN ApS (offentliggjort 2002-09-29)
Den 2002-09-14 fjernes Navne: ½ PRIS ApS (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2002-09-13 tilføjes Bestyrelse: Francesco Saginario (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-13 fjernes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 73, 2400 København NV (offentliggjort 2002-06-17)
Den 2002-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-12 tilføjes Direktion: Ivan Longfors (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 tilføjes Navne: ½ PRIS ApS (offentliggjort 2002-07-17)
Den 2002-06-11 fjernes Navne: SCSK 6096 ApS (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2002-06-12 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-12 fjernes Revisor: HENRIK ULVSGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Binavne: SERMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2003-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Navne: SCSK 6096 ApS (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2002-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Revisor: HENRIK ULVSGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)