Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
OphaevelseAfDekret | Bestyrelse | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2002-04-22 sletter virksomheden Ejerskaber: LARSEN VIKAR ApS. (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2003-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BüSING LARSEN EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2007-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Larsen Vikarbureau ApS. (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2021-09-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Büsing Larsen ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2023-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-22 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-21 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Legale ejere: Jani Vibeke Büsing Larsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Navne: BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Reelle ejere: Jani Vibeke Büsing Larsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Stiftere: Jimmy Allan Larsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2022-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 fjernes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2021-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2021-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-05 tilføjes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2020-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-10 Statstidende OphaevelseAfDekret
Den 2020-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-02-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-20 fjernes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-21 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-19 tilføjes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør eller af alle direktørerne i forening (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-22 fjernes Bestyrelse: Jani Vibeke Büsing Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-22 fjernes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-25 fjernes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-12-05 tilføjes Direktion: Jani Vibeke Büsing Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-05 fjernes Direktion: Jimmy Allan Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 24, 8680 Ry (offentliggjort 2005-07-26)
Den 2005-07-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 31, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-12 tilføjes Revisor: Revision Ry & Hammel Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-12 fjernes Revisor: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 31, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at holde anparter for Larsenm Vikar ApS. (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-22 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Legale ejere: Jani Vibeke Büsing Larsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Navne: BÜSING LARSEN - HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Reelle ejere: Jani Vibeke Büsing Larsen (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Revisor: Poul Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2002-04-22 tilføjes Vedtægter: 2002-04-22 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2002-04-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jani Vibeke Büsing Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Direktion: Jimmy Allan Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-01-01 tilføjes Stiftere: Jimmy Allan Larsen (offentliggjort 2023-06-08)