Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flagebakken 213, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Skårupvej 155, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-29 fjernes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-24 tilføjes Revisor: Revisorgruppen v/Gotfredsen I/S (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2014-09-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skårupvej 155, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2011-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamborgvej 19, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er enten direkte eller gennem andre selskaber at drive handel, produktion og investering og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-09 tilføjes Vedtægter: 2011-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 tilføjes Bibranche: Landbrugskonsulenter (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-04-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af vin af druer (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@sejerpetersen.dk (offentliggjort 2009-11-18)
Den 2009-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-10-28 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamborgvej 19, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamborgvej 19, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamborgvej 19, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-24 tilføjes Binavne: SVENDBORG VINGAARD ApS, SVENDBORG MIKROBRYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Direktion: Jørgen Sejer Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2002-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Legale ejere: Jørgen Sejer Petersen (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2002-04-24 tilføjes Navne: SEJER PETERSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-04-24 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Sejer Petersen (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2002-04-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2002-04-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Stiftere: Jørgen Sejer Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2002-05-15)
Den 2002-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)