Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Schefte | 01.06.2018 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Toft Larsen | 11.08.2017 | 01.06.2018 | adm. dir |
Lars Tandrup | 01.01.2015 | 11.08.2017 | adm. dir |
Hans Maasbøl | 01.05.2014 | 01.01.2015 | adm. dir |
Lotte Franch | 05.04.2013 | 30.04.2014 | adm. dir |
Mads Henrik Ryder | 21.09.2009 | 05.04.2013 | adm. dir |
Poul Møller | 21.09.2009 | 21.09.2009 | adm. dir |
Peter Lund | 01.12.2002 | 01.03.2009 | adm. dir |
Erik Danquard Jensen | 23.04.2002 | 01.12.2002 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Satu Maaria Roman | 16.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jussi Pekka Kaarlo Siitonen | 16.08.2021 | formand |
Päivi Maarit Timonen | 07.06.2016 | næstformand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sari Katriina Pohjonen | 06.09.2017 | 16.08.2021 | formand |
Teemu Kangas-Kärki | 04.06.2014 | 06.09.2017 | formand |
Päivi Maarit Timonen | 04.06.2014 | 06.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Sari Somerkallio | 07.02.2014 | 16.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ilkka Tapio Pitkänen | 01.01.2013 | 04.06.2014 | formand |
Jutta Christina Karlsson | 01.01.2013 | 30.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Steven Gordon Robson | 01.01.2013 | 07.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Preisler | 23.03.2011 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mai-Lis Hildebrandt Nielsen | 23.03.2011 | 31.12.2018 | suppleant |
Irene Enestrøm | 23.03.2011 | 21.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Allan Mortensen | 23.03.2011 | 30.09.2013 | suppleant |
Erik Danquard Jensen | 21.09.2010 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Nikolaj Vejlsgaard | 21.09.2010 | 01.01.2013 | næstformand |
Rolf Eriksen | 22.04.2010 | 01.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Niels Hermansen | 22.04.2010 | 01.01.2013 | formand |
Poul Møller | 22.04.2010 | 21.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Helle Sandborg Nielsen | 08.01.2010 | 31.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Helle Sandborg Nielsen | 08.01.2010 | 15.01.2007 | suppleant |
Erik Danquard Jensen | 21.09.2009 | 21.09.2009 | næstformand |
Irene Enestrøm | 15.01.2007 | 01.06.2010 | suppleant |
Hans Henrik Lund | 21.09.2006 | 01.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ivor Larsen | 17.06.2005 | 08.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Bent Lindeløv | 03.02.2005 | 28.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Nils Ulrik Garde Due | 06.02.2004 | 21.09.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jan Oscar Frøshaug | 06.02.2004 | 28.01.2005 | næstformand |
Hans Kristian Plauborg Højsgaard | 11.08.2003 | 06.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bent Kaj Larsen | 31.03.2003 | 23.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Hellmann | 31.03.2003 | 27.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ivor Larsen | 31.03.2003 | 27.04.2005 | suppleant |
Peter Normann Nielsen | 23.04.2002 | 06.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Michael Ring | 23.04.2002 | 11.08.2003 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Louise Hjortskov | 23.04.2002 | 27.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Søren Nielsen | 23.04.2002 | 27.05.2002 | bestyrelsesmedlem |